Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Concentus-Natura GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.2003
Radiation du registre du commerce
15.09.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Horgen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.026.975-4
IDE/TVA
CHE-110.126.258
Secteur
Fabrication de substances pharmaceutiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Gegenstand der Gesellschaft ist Handel mit und Herstellung von komplementärmedizinischen Produkten sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im komplementärmedizinischen Bereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Concentus-Natura GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5812404, Registre du commerce Zurich, (20)
Concentus-Natura GmbH, in Horgen, CH-020.4.026.975-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2004, S. 18, Publ. 2088608). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numéro de publication: 2088608, Registre du commerce Zurich, (20)
Concentus-Natura GmbH, in Horgen, Handel mit komplementärmedizinischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2003, S. 17, Publ. 1015736).
Domizil neu:
Rebhüslistrasse 19, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pletscher, Felix Markus, von Horgen und Schleitheim, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Andres, von Horgen, in Schinznach-Bad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Winterthur];
Stricker-Bagoue, Francoise, von Herisau, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Numéro de publication: 1015736, Registre du commerce Zurich, (20)
Concentus-Natura GmbH, in Horgen, Heubachstrasse 28, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2003.
Zweck:
Gegenstand der Gesellschaft ist Handel mit und Herstellung von komplementärmedizinischen Produkten sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im komplementärmedizinischen Bereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bär, Andres, von Horgen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Pletscher, Felix Markus, von Horgen und Schleitheim, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.