Renseignements sur Cohatec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cohatec AG
- Cohatec AG avec son siège à Oeschgen est actif. Cohatec AG est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction de l’entreprise Cohatec AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 13.10.1988.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 03.02.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Cohatec AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-106.359.954.
- Glas-Bär GmbH, Jäggi AG Schreinerei ont la même adresse comme Cohatec AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.10.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oeschgen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.015.159-1
IDE/TVA
CHE-106.359.954
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Unternehmung für Beratung und Dienstleistungen im Bereich Haustechnik und für den Handel mit entsprechenden Waren (Bauteile, Komponenten usw.).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UTA Treuhand AG Kleindöttingen | Böttstein | 23.01.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Santschi & Partner Treuhand AG | Reinach (BL) | <2004 | 22.01.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cohatec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005090928, Registre du commerce Argovie, (400)
Cohatec AG, in Oeschgen, CHE-106.359.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Golay, Jean-Jacques, von Le Lieu, in Oeschgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urso, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Kaisten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004812591, Registre du commerce Argovie, (400)
Cohatec AG, in Oeschgen, CHE-106.359.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3755029).
Domizil neu:
Birkenweg 455, 5072 Oeschgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Golay, Ingrid, von Le Lieu, in Oeschgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Santschi & Partner Treuhand AG (CHE-107.545.502), in Reinach BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urso, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Kaisten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urso, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urso, Romano, italienischer Staatsangehöriger, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Golay, Jean-Jacques, von Le Lieu, in Oeschgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Urso, Jacqueline, italienische Staatsangehörige, in Kaisten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Urso, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Kaisten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
UTA Treuhand AG Kleindöttingen (CHE-107.100.301), in Böttstein, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3755029, Registre du commerce Argovie, (400)
Cohatec AG, in Oeschgen, CHE-106.359.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6851480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaum, Mario, von Densbüren, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuschütz, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Oeschgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.