Renseignements sur Christoph Perret AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Christoph Perret AG
- Christoph Perret AG a son siège social à Mels et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires».
- La direction de l’entreprise Christoph Perret AG qui a été fondée le 03.03.1995, se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 30.01.2012.
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.256.713.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.03.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mels
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.038.453-5
IDE/TVA
CHE-107.256.713
Secteur
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Eisenwaren und Haushaltartikeln sowie Betrieb und Montage von Luftschutzbauteilen, Garagentoren, Schliessanlagen, Alu-Fensterläden, Kunststoffenstern und Alu-Haustüren. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien überbauen, kaufen oder verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prefera Audit AG | Sargans | 21.06.2004 | 29.01.2012 | |
Prefera Treuhand AG | Sargans | <2004 | 20.06.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Perret Christoph AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Perret AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6526006, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Christoph Perret AG, in Mels, CH-320.3.038.453-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 12, Publ. 2319634).
Statutenänderung:
24.01.2012.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 03.03.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Christoph Perret und Co.', in Mels, gemäss Übernahmebilanz per 31. Dezember 1994, wonach die übernommenen Aktiven CHF 638'715.77 und die übernommenen Passiven CHF 279'394.12 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 259'321.65 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich (mittels Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prefera Audit AG, in Sargans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret-Gstöhl, Esther, von Mels, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2319634, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Christoph Perret AG, in Mels, Handel mit Eisenwaren und Haushaltartikeln sowie Betrieb und Montage von Luftschutzbauteilen, Garagentoren, Schliessanlagen, Alu-Fensterläden, Kunststoffenstern und Alu-Haustüren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.1995, S. 1339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prefera Treuhandgesellschaft, in Sargans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prefera Audit AG, in Sargans, Revisionsstelle.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Christoph Perret AG, in Mels, Platz 3, 8887 Mels, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.2.1995.
Zweck:
Handel mit Eisenwaren und Haushaltartikeln sowie Betrieb und Montage von Luftschutzbauteilen, Garagentoren, Schliessanlagen, Alu-Fensterläden, Kunststoffenstern und Alu-Haustüren. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien überbauen, kaufen oder verkaufen.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft "Christoph Perret und Co.", in Mels, gemäss Übernahmebilanz per 31. Dezember 1994, wonach die übernommenen Aktiven Fr.638715.77 und die übernommenen Passiven Fr.279394.12 betragen, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.259321.65 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Perret-Gstöhl, Christoph, von Mels, in Mels, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Perret-Gstöhl, Esther, von Mels, in Mels, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Prefera Treuhandgesellschaft, in Sargans, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.