Renseignements sur ChefAlps GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ChefAlps GmbH
- ChefAlps GmbH à Zürich est une Société à responsabilité limitée du domaine «Organisateur de salons, d’expositions et de congrès». ChefAlps GmbH est actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 01.09.2020.
- L’entreprise ChefAlps GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-469.926.760.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.046.185-3
IDE/TVA
CHE-469.926.760
Secteur
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die gemeinsame Organisation und Durchführung des internationalen Fachsymposiums ChefAlps der Alpenländer Schweiz, Liechtenstein, Frankreich, Italien und Österreich ab 2012, sowie allenfalls weitere Haupt- und Nebenprojekte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CHEF-SACHE ALPS GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ChefAlps GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004968477, Registre du commerce Zurich, (20)
ChefAlps GmbH, in Zürich, CHE-469.926.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4253947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woehrle, Erika, von Horgen, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirola, Adriano, von Grono, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4253947, Registre du commerce Zurich, (20)
ChefAlps GmbH, in Zürich, CHE-469.926.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805363).
Statutenänderung:
15.05.2018.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder Email an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WOEHRLE PIROLA Marketing und Kommunikation AG (CHE-106.846.295), in Zürich, Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirola, Adriano, von Grono, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Leggia, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ];
Woehrle, Erika, von Horgen, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: 3805363, Registre du commerce Zurich, (20)
ChefAlps GmbH, in Zürich, CHE-469.926.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022343).
Weitere Adressen:
Postfach, 8021 Zürich 1 [bisher: Postfach, 8026 Zürich] [bisher: Postfach, 8026 Zürich].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.