Renseignements sur CeOPe Energietechnik GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CeOPe Energietechnik GmbH
- CeOPe Energietechnik GmbH avec son siège à Kriessern est actif. CeOPe Energietechnik GmbH est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction de l’entreprise CeOPe Energietechnik GmbH est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 01.03.2022.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 08.11.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-330.475.533.
- Bodensee Invest AG, GM3 Holding AG, GM3 Immo AG ont la même adresse comme CeOPe Energietechnik GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.03.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Oberriet (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.093.754-3
IDE/TVA
CHE-330.475.533
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnikanlagen, insbesondere Wärmepumpen, Fotovoltaik, Kälte-, Solar- und Klimaanlagen samt Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialen; Planung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Überprüfung, Montage, Reparatur und Instandsetzung im Zusammenhang mit den vorstehend bezeichneten Energiesystemen; von Handelsvertretungen; Beteiligung an anderen in- oder ausländischen Gesellschaften; Geschäfte aller Art, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft beziehen, ausgenommen Bankgeschäfte.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CeOPe Energietechnik GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005879799, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CeOPe Energietechnik GmbH, in Oberriet (SG), CHE-330.475.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SHB Grosshandel AG (CHE-160.290.411), in Kriessern (Oberriet (SG)), Gesellschafterin, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GM3 Holding AG (CHE-168.711.445), in Kriessern (Oberriet (SG)), Gesellschafterin, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005420270, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CeOPe Energietechnik GmbH, in Oberriet (SG), CHE-330.475.533, Alte Rheinstrasse 29, 9451 Kriessern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2022.
Zweck:
Handel mit Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnikanlagen, insbesondere Wärmepumpen, Fotovoltaik, Kälte-, Solar- und Klimaanlagen samt Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialen;
Planung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Überprüfung, Montage, Reparatur und Instandsetzung im Zusammenhang mit den vorstehend bezeichneten Energiesystemen;
von Handelsvertretungen;
Beteiligung an anderen in- oder ausländischen Gesellschaften;
Geschäfte aller Art, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft beziehen, ausgenommen Bankgeschäfte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ecker, Christof, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
SHB Grosshandel AG (CHE-160.290.411) [ CH-320.4.072.329-0], in Kriessern (Oberriet (SG)), Gesellschafterin, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grabherr, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Rüthi (Rheintal) (Rüthi (SG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.