Adresse
c/o HMS Architekten und Planer AG
Seestrasse 20
3700 Spiez
Renseignements sur Casumana AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Casumana AG
- Casumana AG à Spiez est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». Casumana AG est actif.
- La direction de l’entreprise Casumana AG est composée de 7 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 12.07.1988.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.07.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-101.904.703.
- A Planer AG, Foiera Partner GmbH, HMS Architekten AG ont la même adresse comme Casumana AG.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Ulrich Benedict Ramser,
Peter Rechsteiner,
Markus Fröhlin,
Beat Jakob Fischer
les plus récents personnes habilitée à signer
Ulrich Benedict Ramser,
Franz Sennhauser,
Marcos Villar Garcia,
Matthias Baumann,
Peter Rechsteiner
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.07.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Spiez
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.002.134-4
IDE/TVA
CHE-101.904.703
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung aller Tätigkeiten, die mit der Architektur- und Generalunternehmerbranche im Zusammenhang stehen; insbesondere Planung, Erstellung, Renovation von Bauten, Erwerb, Ueberbauung und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMU Revipartner AG | Jegenstorf | 18.07.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CONSVAL REVISIONEN GMBH | Thun | 25.04.2014 | 17.07.2023 | |
KMU Treuhandpartner AG Thun | Thun | <2004 | 24.04.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Casumana AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005797718, Registre du commerce Berne, (36)
Casumana AG, in Spiez, CHE-101.904.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONSVAL REVISIONEN GMBH (CHE-110.497.950), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Revipartner AG (CHE-100.874.347), in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005593711, Registre du commerce Berne, (36)
Casumana AG, in Spiez, CHE-101.904.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2020, Publ. 1004797490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinmann, Christian, von Walliswil bei Niederbipp, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramser, Ulrich Benedict, von Schnottwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Matthias, von Linden, in Heimberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sennhauser, Franz, von Kirchberg (SG), in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Villar, Marcos, von Bern, in Münchenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004797490, Registre du commerce Berne, (36)
Casumana AG, in Spiez, CHE-101.904.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560744).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Beat, von Jonen, in Uttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sennhauser, Franz, von Kirchberg (SG), in Spiez, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Matthias, von Linden, in Heimberg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fröhlin, Markus, von Zürich, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinmann, Christian, von Walliswil bei Niederbipp, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villar, Marcos, von Bern, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.