Renseignements sur casa fidelio
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de casa fidelio
- casa fidelio avec son siège à Niederbuchsiten est actif. casa fidelio est active dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- La direction de l’organisation casa fidelio qui a été fondée le 12.12.2003, se compose de 6 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.08.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-107.601.833.
Direction (6)
les plus récents membres du comité
Erich Franz Peter,
Marcel Jean Christen,
Daniel Emmenegger,
Roland Horstmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Erich Franz Peter,
Marcel Jean Christen,
Daniel Emmenegger,
Roland Horstmann,
Rolf Bleuer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.2003
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Niederbuchsiten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.6.003.679-3
IDE/TVA
CHE-107.601.833
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt die Förderung aller Bestrebungen, welche Menschen in der Rehabilitation benötigen sowie die Betreuung von Behinderten und/oder sozial Benachteiligten. Kann Nebenbetriebe wie Aussenstellen, Werkstätten, Dienstleistungsorganisationen, Restaurants und andere sinnverwandte Betriebe führen, ferner Liegenschaften erbauen, sanieren, verwalten, kaufen und veräussern sowie Beteiligungen und selbständige Betriebe halten, verwalten und handeln.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Jorns Treuhand AG | Oensingen | 01.11.2016 | 09.07.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CASA FIDELIO
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour casa fidelio
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005820065, Registre du commerce Soleure, (241)
casa fidelio, in Niederbuchsiten, CHE-107.601.833, Verein (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruder, Marc, von Wolfwil, in Balsthal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Peter, von Uetendorf, in Matzendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Stephan, von Zofingen, in Willadingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Peter, von Rapperswil (BE), in Wangen an der Aare, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Daniel, von Entlebuch, in Aarau, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horstmann, Roland, von Basel, in Pratteln, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Marcel, von Oberdorf (NW), in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Erich Franz, von Kappel (SO), in Kappel (SO), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004790882, Registre du commerce Soleure, (241)
casa fidelio, in Niederbuchsiten, CHE-107.601.833, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4348057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Fabian, von Subingen, in Balsthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Hans Ulrich, von Rüschegg, in Krauchthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleuer, Rolf, von Biezwil, in Kappel (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4348057, Registre du commerce Soleure, (241)
casa fidelio, in Niederbuchsiten, CHE-107.601.833, Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775289).
Statutenänderung:
30.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuille-dit-Bille, Eric, von Tramelan, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jorns Treuhand AG (CHE-109.885.966), in Oensingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Peter, von Uetendorf, in Matzendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.