Renseignements sur Cantina del Borgo Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cantina del Borgo Sàrl
- Cantina del Borgo Sàrl a son siège social à Martigny et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires».
- La direction de l’entreprise Cantina del Borgo Sàrl est composée de 4 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 04.01.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise Cantina del Borgo Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-408.616.715.
Direction (4)
Organe de gestion
Fabien Grange,
Domenicangelo Massimo,
Ernest Ammann,
Jean Yves Germanier
les plus récents personnes habilitée à signer
Fabien Grange,
Domenicangelo Massimo,
Ernest Ammann,
Jean Yves Germanier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.03.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Martigny
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.010.432-2
IDE/TVA
CHE-408.616.715
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation et commerce de tout ce qui est en lien avec les produits vinicoles et les produits de consommation et exploitation d'une œnothèque, bar à vin, cave à cigare, piano bar, etc. (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cantina del Borgo Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005925754, Registre du commerce Valais, (621)
Cantina del Borgo Sàrl, à Martigny, CHE-408.616.715, société à responsabilité limitée (No. FOSC 49 du 12.03.2019, Publ. 1004585966).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Resenterra, Fabien, de Fully, à Fully, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Grange, Fabien, de Fully, à Fully, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1004585966, Registre du commerce Valais, (621)
Cantina del Borgo Sàrl, à Martigny, CHE-408.616.715, Rue du Bourg 2, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.02.2019.
But:
exploitation et commerce de tout ce qui est en lien avec les produits vinicoles et les produits de consommation et exploitation d'une œnothèque, bar à vin, cave à cigare, piano bar, etc. (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 28.02.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Massimo, Domenicangelo, de Martigny, à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Ammann, Ernest, de Zürich, à Martigny-Combe, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Germanier, Jean Yves, de Conthey, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Resenterra, Fabien, de Fully, à Fully, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.