Renseignements sur Burlet & Partner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Burlet & Partner AG
- Burlet & Partner AG a son siège social à Mettmenstetten et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- Burlet & Partner AG a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.01.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-111.738.300.
- Entreprises avec la même adresse comme Burlet & Partner AG: Sedlmayer IT-Services, SENKAY GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mettmenstetten
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.027.871-7
IDE/TVA
CHE-111.738.300
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Architektur- und sonstigen Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BK&P AG, Treuhandgesellschaft | Zürich | 05.07.2004 | 09.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Burlet & Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005655882, Registre du commerce Zurich, (20)
Burlet & Partner AG, in Mettmenstetten, CHE-111.738.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burlet, Ulrich, von Zürich und Reichenburg, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004561651, Registre du commerce Zurich, (20)
Burlet & Partner AG, in Mettmenstetten, CHE-111.738.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548310).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burlet, Ulrich, von Reichenburg und Zürich, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004548310, Registre du commerce Zurich, (20)
Burlet & Partner AG, in Mettmenstetten, CHE-111.738.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, Publ. 6372976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burlet, Ulrich, von Zürich und Reichenburg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burlet, Marianne, von Zürich und Reichenburg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardagna, Stefan, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ardagna, Roberta, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.