Renseignements sur Bunzl Holding Switzerland AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bunzl Holding Switzerland AG
- Bunzl Holding Switzerland AG a son siège social à Aesch BL et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- La direction de l’entreprise Bunzl Holding Switzerland AG est composée de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 09.09.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Bunzl Holding Switzerland AG est le suivant : CHE-103.499.636.
- Fitness Management Solution GmbH, LANDI Reba AG, Weita AG ont la même adresse comme Bunzl Holding Switzerland AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Hannes Bussinger,
George David Nicholas Tarratt,
Philipp Alex Hauser,
Alberto Grau Garcia-Teran
les plus récents personnes habilitée à signer
Hannes Bussinger,
George David Nicholas Tarratt,
Philipp Alex Hauser,
Alberto Grau Garcia-Teran
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aesch (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.900.445-1
IDE/TVA
CHE-103.499.636
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten und Verwalten von aktiven Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 15.08.2014 | 08.09.2024 | |
KPMG AG | Zürich | 29.12.2010 | 14.08.2014 | |
BDO AG | Liestal | 15.02.2006 | 28.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Weita Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bunzl Holding Switzerland AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006125010, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Bunzl Holding Switzerland AG, in Aesch (BL), CHE-103.499.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005905150). Gemäss Erklärung vom 24.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005905150, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Bunzl Holding Switzerland AG, in Aesch (BL), CHE-103.499.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Thomas, von Nunningen, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussinger, Hannes, von Ormalingen, in Diepflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005499589, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Bunzl Holding Switzerland AG, in Aesch (BL), CHE-103.499.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382282).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "MMH Holding AG" (CHE-114.109.253), in Bremgarten AG, gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 5'247'359.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.