Renseignements sur Bünter Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bünter Immobilien AG
- Bünter Immobilien AG a son siège social à Büren NW et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- L’entreprise a été fondée en 04.10.1949 et a 3 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 12.07.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce NW est le suivant: CHE-101.428.708.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.10.1949
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberdorf (NW)
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.3.000.009-4
IDE/TVA
CHE-101.428.708
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Vermieten von Immobilien.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Stans | 06.09.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Stans | 12.06.2009 | 05.09.2018 | |
Balmer-Etienne AG Stans | Stans | <2004 | 11.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fenster Bünter AG
- Bünter Josef AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bünter Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006082878, Registre du commerce Nidwald, (150)
Bünter Immobilien AG, in Oberdorf (NW), CHE-101.428.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünter, Josef, von Wolfenschiessen, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Elisabeth, von Dagmersellen, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaeser, Erika, von Fribourg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005720221, Registre du commerce Nidwald, (150)
Bünter Immobilien AG, in Oberdorf (NW), CHE-101.428.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159329).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Basil, von Naters, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gasser, Simone, von Naters, in Wolhusen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bünter, Josef, von Wolfenschiessen, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zangger, Elisabeth, von Dagmersellen, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005159329, Registre du commerce Nidwald, (150)
Fenster Bünter AG, in Oberdorf (NW), CHE-101.428.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450201).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 15.04.2021 und Inventar per 31.12.2021 Aktiven von CHF 4'046'016.00 und Fremdkapital von CHF 1'658'167.00 auf die Fenster Bünter AG (CHE-384.037.447), in Oberdorf (NW).
Gegenleistung:
Forderung von CHF 2'387'849.00.
Firma neu:
Bünter Immobilien AG.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Badenerstrasse 808, 8048 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Vermieten von Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britschgi, Josef, von Sarnen, in Sachseln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fluder, Josef, von Schwarzenberg, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheuber, Fredy Josef, von Oberdorf (NW), in Oberdorf (NW), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sicher, Patrik, von Gurtnellen, in Bürglen (UR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wallimann, René, von Alpnach, in Dallenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.