Renseignements sur Bündten Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bündten Immobilien AG
- Bündten Immobilien AG de Günsberg est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 02.07.1998.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 27.10.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SO sous l’IDI CHE-103.074.099.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniel Binz,
Tobias Menz,
Christoph Menz,
Anna Menz-Eichenberger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.07.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Günsberg
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.022.200-0
IDE/TVA
CHE-103.074.099
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf, Verwaltung, Umbau und Erstellung von Immobilien sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Management und Administration. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn | Solothurn | 27.01.2010 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hofer Treuhand AG | Solothurn | <2004 | 26.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bündten Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005592172, Registre du commerce Soleure, (241)
Bündten Immobilien AG, in Günsberg, CHE-103.074.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menz, Johannes, von Luterbach, in Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Daniel, von Riedholz, in Riedholz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menz, Tobias, von Luterbach, in Günsberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-0004447497, Registre du commerce Soleure, (241)
Bündten Immobilien AG, in Günsberg, CHE-103.074.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, Publ. 5462994).
Statutenänderung:
28.08.2018.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Verwaltung, Umbau und Erstellung von Immobilien sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Management und Administration. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, falls Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numéro de publication: 5462994, Registre du commerce Soleure, (241)
Bündten Immobilien AG, in Günsberg, CH-170.3.022.200-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 13, Publ. 4523866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer Treuhand AG, in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn, in Solothurn (CH-241.3.008.294-0), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.