Renseignements sur Büeli Holzverarbeitung AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Büeli Holzverarbeitung AG
- Büeli Holzverarbeitung AG est une Société anonyme basée à Hüntwangen. Büeli Holzverarbeitung AG appartient au secteur «Fabrication et transformation des produits du bois» et est actuellement actif.
- Büeli Holzverarbeitung AG a été fondée le 25.09.1990.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 06.04.2022.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Büeli Holzverarbeitung AG.
- Entreprises avec la même adresse comme Büeli Holzverarbeitung AG: Büeli Holz AG, Gassner AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.09.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hüntwangen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.904.442-3
IDE/TVA
CHE-102.497.899
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Schreinerei und Zimmerei sowie Vertrieb und Montage von vorgefertigten Schreinerei- und Zimmereiprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ITS Treuhand AG | Bassersdorf | 29.12.2009 | 30.12.2012 | |
Gregor Marti Versicherungszentrum GmbH | Hüntwangen | <2004 | 28.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Büeli Holzverarbeitung AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005443833, Registre du commerce Zurich, (20)
Büeli Holzverarbeitung AG, in Hüntwangen, CHE-102.497.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, S.0, Publ. 6996682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heil, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamp, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Dustin, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Matzinger, Stefan, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6996682, Registre du commerce Zurich, (20)
Büeli Holzverarbeitung AG, in Hüntwangen, CH-020.3.904.442-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6315794). Gemäss Erklärung vom 04.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6315794, Registre du commerce Zurich, (20)
Büeli Holzverarbeitung AG, in Hüntwangen, CH-020.3.904.442-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6194840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Eduard, von Hundwil, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heil, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.