Siège principal
Autre filiales (2)
Renseignements sur bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen
- bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Meggen.
- La direction de l’entreprise bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen qui a été fondée le 24.07.2000, se compose de 0 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.08.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce LU est le suivant: CHE-322.946.186.
- Risktransfer, Hübner Jörg, Swiss Real Assets GmbH sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.07.2000
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Meggen
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.9.023.922-7
IDE/TVA
CHE-322.946.186
CHE-106.846.214 TVA
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kein Zweck publiziert.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004962259, Registre du commerce Lucerne, (100)
bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen, in Meggen, CHE-322.946.186, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 146 vom 28.07.2000, S.5176).
Hauptsitz in:
Küssnacht (SZ).
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-106.846.214.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 25.04.2000].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Die Zeichnungsberechtigten werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Urs, von Koppigen, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schnider, Heinz, von Flühli, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Lucerne, (100)
bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen, in M e g g e n , Kreuzbuchstrasse 108, 6045 Meggen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
bsp Ingenieure + Planer AG.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Küssnacht am Rigi.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
25.04.2000 [Letzte Publikation im SHAB Nr. 87 vom 04.05.2000 Seite 2997].
Zweck Hauptsitz:
Ausführung sämtlicher Ingenieurarbeiten in Hoch- und Tiefbau;
Bearbeitung von Problemen des Umweltschutzes;
Uebernahme von Forschungs- und Gutachteraufträgen der Bauindustrie;
Erarbeitung von Patenten und deren Verwertung;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Verwaltungratsbeschluss betreffend Errichtung der Zweigniederlassung: 20.07.2000.
Eingetragene Personen:
Baumberger, Urs, von Koppigen, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schnider, Heinz, von Flühli, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.