Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Bruderklausenstiftung Etzgen
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.10.1973
Radiation du registre du commerce
27.11.2012
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Mettauertal
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.7.000.903-5
IDE/TVA
CHE-104.048.779
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erhaltung der bestehenden Votivkirche in Etzgen, die einen immerwährenden Dank für die Verschonung der Schweiz vom Kriege 1939 - 1945 bedeutet, ferner die Respektierung des Willens derjenigen Personen, die im Jahre 1945 das Land für den Bau einer Kirche geschenkt haben, um daneben einer-seits Platz zu schaffen für den Gottesdienst im Freien, andererseits den Bau eines Hauses für den Priester oder einer geistlichen Genossenschaft zu ermöglichen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bruderklausenstiftung Etzgen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6949034, Registre du commerce Argovie, (400)
Bruderklausenstiftung Etzgen, in Mettauertal, CHE-104.048.779, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 2, Publ. 5456536). Mit Beschluss des Stiftungsrates vom 20.09.2012 wurde beschlossen, auf den Eintrag der Stiftung ins Handelsregister zu verzichten. Da diese kirchliche Stiftung nicht eintragungspflichtig ist, wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perlini, Mario, von Etzgen, in Etzgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Hans, von Meggen, in Etzgen, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leber, Hans Peter, von Mettauertal, in Etzgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumsteg, Maria Theresia, von Mettauertal, in Etzgen, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5456536, Registre du commerce Argovie, (400)
Bruderklausenstiftung Etzgen, in Etzgen, CH-400.7.000.903-5, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 23.08.1986, S. 3291).
Sitz neu:
Mettauertal. Gemeindefusion vom 01.01.2010.