Renseignements sur Briaux peinture SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Briaux peinture SA
- Briaux peinture SA a son siège social à Renens VD et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 04.09.2019. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-105.885.654.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.06.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Renens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.086.812-7
IDE/TVA
CHE-105.885.654
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise de plâtrerie, gypserie-peinture, papiers-peints, isolation, façades et revêtements muraux.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Schick SA | Echandens | 01.04.2005 | 01.09.2010 | |
Fidugère partenaires SA | Echallens | <2004 | 31.03.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Briaux peinture S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Briaux peinture SA
Numéro de publication: HR02-1004709170, Registre du commerce Vaud, (550)
Briaux peinture S.A., à Renens (VD), CHE-105.885.654 (FOSC du 15.08.2019, p. 0/1004696733).
Rectificatif:
l'inscription n°14492 du 12.08.2019 (FOSC du 15.08.2019, p. 0/1004696733) est rectifiée en ce sens que le nom exact du nouvel administrateur secrétaire est Briaux alias Dupertuis Florian (et non Briaux Florient). L'administrateur président Briaux Yves se nomme désormais Briaux alias Dupertuis Yves.
Numéro de publication: HR02-1004696733, Registre du commerce Vaud, (550)
Briaux peinture S.A., à Renens (VD), CHE-105.885.654 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'administrateur Briaux Yves, désormais à Renens (VD), est élu président.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Briaux Florient, de Villeneuve (VD), à Renens (VD), secrétaire.
Numéro de publication: 5796028, Registre du commerce Vaud, (550)
Briaux peinture S.A., à Renens (VD), CH-550-0086812-7, exploitation d'une entreprise de plâtrerie, gypserie-peinture, papiers-peints, isolation, façades et revêtements muraux (FOSC du 18.11.2005, p. 15/3109742). Statuts modifiés le 24 août 2010.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée. Briaux Yves est maintenant à Pully. Selon déclaration du conseil d'administration du 24 août 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Schick SA n'est plus organe de révision.