Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o H. Gerber, Schnabel, Wachseldorn
3618 Süderen
Renseignements sur Braunviehzuchtgenossenschaft Süderen und Umgebung in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.08.1956
Radiation du registre du commerce
05.03.2009
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Wachseldorn
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.002.151-4
IDE/TVA
CHE-102.325.815
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der Braunviehzucht
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Braunviehzuchtgenossenschaft Süderen und Umgebung in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4910694, Registre du commerce Berne, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Süderen und Umgebung in Liquidation, in Wachseldorn, CH-092.5.002.151-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2007, S. 3, Publ. 4184702). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4184702, Registre du commerce Berne, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Süderen und Umgebung, in Wachseldorn, CH-092.5.002.151-4, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2001, S. 426).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Süderen und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.03.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufener, Hansruedi, von Blumenstein, in Wangelen (Buchholterberg), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürki, Erich, von Linden, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Hansruedi, von Lützelflüh, in Buchholterberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Simon, von Vechigen, in Buchholterberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glatz, Hansueli, von Röthenbach im Emmental, in Buchholterberg, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Jakob, von Signau, in Bleiken bei Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Hansruedi, von Menziken, in Heimenschwand (Buchholterberg), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Süderen und Umgebung, in W a c h s e l d o r n , Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.1994, S. 2934).
Domizil neu:
Rechtsdomizil: c/o Hansrudolf Gerber, Schnabel, Wachseldorn, 3618 Süderen.
Geschäftsdomizil:
c/o Hansruedi Sigrist-Althaus, Präsident, Fahrneren, 3615 Heimenschwand.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Christian, von Buchholterberg, in Süderen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebersold, Daniel, von Niederhünigen, in Heimenschwand (Buchholterberg), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Fritz (1964), von Eggiwil, in Röthenbach im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer, Rudolf, von Trub, in Heimenschwand, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Hansruedi, von Menziken, in Heimenschwand (Buchholterberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bürki, Erich, von Linden, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Hansruedi, von Lützelflüh, in Buchholterberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Simon, von Vechigen, in Buchholterberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glatz, Hansueli, von Röthenbach im Emmental, in Buchholterberg, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Jakob, von Signau, in Bleiken bei Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.