Renseignements sur Boucherie de la Croix Blanche SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Boucherie de la Croix Blanche SA
- Boucherie de la Croix Blanche SA a son siège social à Epalinges et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 27.02.1997.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 12.05.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Boucherie de la Croix Blanche SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.02.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Epalinges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.150.978-1
IDE/TVA
CHE-108.575.144
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une boucherie.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Boucherie de la Croix Blanche Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Boucherie de la Croix Blanche SA
Numéro de publication: HR02-1005179697, Registre du commerce Vaud, (550)
Boucherie de la Croix Blanche SA, à Epalinges, CHE-108.575.144 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100.
Numéro de publication: 5727410, Registre du commerce Vaud, (550)
Boucherie de la Croix Blanche Sàrl, à Epalinges, CH-550-0150978-1 (FOSC du 18.12.2009, p. 22/5401524).
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 22 juin 2010 et bilan au 31 décembre 2009, présentant des actifs de CHF 695'096.70 et des passifs envers les tiers de CHF 361'022.10, soit un actif net de CHF 334'074.60, contre attribution aux associés de 1'000 actions de CHF 100.
Nouvelle forme juridique:
société anonyme. Nouveaux statuts du 22 juin 2010.
Nouvelle raison de commerce:
Boucherie de la Croix Blanche SA.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000 actions au porteur de CHF 100.
L'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts, est radiée.
Les communications aux associés:
par écrit ou par courriel, sont radiées. Karkouri Omar, Perroud Cédric et Perroud Gabriel ne sont plus associés. Perroud Antoine, qui n'est plus gérant, est élu administrateur et continue à signer individuellement.
Numéro de publication: 5401524, Registre du commerce Vaud, (550)
Boucherie de la Croix Blanche Sàrl, à Epalinges, CH-550-0150978-1, exploitation d'une boucherie (FOSC du 07.09.2009, p. 18/5233968). Le gérant Perroud Antoine, qui n'est plus associé, cède ses 100 parts de CHF 100 à Karkouri Omar, du Maroc, à Epalinges, nouvel associé avec 100 parts de CHF 100, sans signature. Statuts modifiés le 10 décembre 2009. Le capital social est porté de CHF 40'000 à CHF 100'000. L'associé Perroud Cédric reçoit 600 parts de CHF 100;
il est désormais titulaire de 800 parts de CHF 100.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.