À propos de Bösch Fitness AG
- L’entreprise a été fondée en 19.01.2016 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.12.2022.
- Il y a 7 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: EUROSPORTS MANAGEMENT GMBH, KS20 GmbH, Push The Limits Management GmbH.
Direction (2)
Conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Gamprin-Bendern
Secteur
aucune information connue
But (Langue d'origine)
Der Zweck der Gesellschaft ist:, 1. Personal Fitness Training: Beratung und Betreuung im Bereich Sport, 2. Mental Coaching: mentale Beratung und Betreuung von Einzelpersonen und Gruppen, 3. Ernährungsberatung - ausgenommen zu medizinischen Zwecken, 4. Handel mit Waren aller Art (Handel mit Sportgeräten, Nahrungsergänzungsmitteln und Bekleidung), 5. Durchführung aller mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour Bösch Fitness AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 13310/2022, (1)
Bösch Fitness AG, in Gamprin-Bendern, FL-0002.513.615-7, Aktiengesellschaft.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Bösch, Andreas, StA: Österreich, 9450 Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: 6800 Feldkirch];
Bösch-Künz, Sabrina, StA: Österreich, 9450 Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: 6800 Feldkirch].
Numéro de publication: 20230483, (1)
Handelsregister 08.11.2017, Bösch Fitness AG, Gamprin-Bendern (FL-0002.513.615-7) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: CONSISTA Treuunternehmen reg., 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Bösch, Andreas, StA: Österreich, 6800 Feldkirch, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kelonia Trust reg., 9494 Schaan, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 20205542, (1)
Handelsregister 20/01/2016, Bösch Fitness AG, Gamprin-Bendern (FL-0002.513.615-7) Eschner Strasse 4, 9487 Gamprin-Bendern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2016.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist:, 1.
Personal Fitness Training:
Beratung und Betreuung im Bereich Sport, 2.
Mental Coaching:
mentale Beratung und Betreuung von Einzelpersonen und Gruppen, 3. Ernährungsberatung - ausgenommen zu medizinischen Zwecken, 4. Handel mit Waren aller Art (Handel mit Sportgeräten, Nahrungsergänzungsmitteln und Bekleidung), 5. Durchführung aller mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
Landeszeitungen. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation. Diejenigen Aktionäre, welche ihre Adresse beim Verwaltungsrat hinterlegt haben, können durch eingeschriebenen Brief eingeladen werden.
Angaben zur Verwaltung:
Bösch, Andreas, StA: Österreich, 6800 Feldkirch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bösch-Künz, Sabrina, StA: Österreich, 6800 Feldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
CONSISTA Treuunternehmen reg., 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.