Renseignements sur Blättler Investment Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Blättler Investment Holding AG
- Blättler Investment Holding AG a son siège social à Beringen, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise Blättler Investment Holding AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 29.12.2003.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 22.07.2022.
- L’entreprise Blättler Investment Holding AG est inscrite sous l’IDI CHE-110.365.490.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.12.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Beringen
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-290.3.014.631-6
IDE/TVA
CHE-110.365.490
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten von Beteiligungen an Handels- und Fabrikationsgesellschaften.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 22.07.2022 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mannhart + Fehr Treuhand AG | Schaffhausen | 15.07.2004 | 21.07.2022 | |
Trevi-Treuhand, Rolf Degen | Oberwil (BL) | <2004 | 14.07.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Blättler Investment Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005527147, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Blättler Investment Holding AG, in Beringen, CHE-110.365.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S.15, Publ. 5333118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5333118, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Blättler Investment Holding AG, in Thayngen, CH-290.3.014.631-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2004, S. 12, Publ. 2360220).
Statutenänderung:
29.10.2009.
Sitz neu:
Beringen.
Domizil neu:
Industriestrasse 11, 8222 Beringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numéro de publication: 2360220, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Blättler Investment Holding AG, in Thayngen, CH-290.3.014.631-6, Halten von Beteiligungen an Handels- und Fabrikationsgesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2004, S. 12, Publ. 2058286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevi-Treuhand, Rolf Degen, in Oberwil BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.