Renseignements sur Birseck-Reisen+Transporte AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Birseck-Reisen+Transporte AG
- Birseck-Reisen+Transporte AG est active dans le secteur «Transport routier de personnes et marchandises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Arlesheim.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 16.06.2014.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 03.11.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BL sous l’IDI CHE-233.486.320.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.06.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arlesheim
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.017.974-9
IDE/TVA
CHE-233.486.320
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und die Durchführung von Reisen, Carfahrten und Transporten im In- und Ausland sowie das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Transport und Logistik. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Fahrzeugen sowie deren Vermietung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Brugg | 19.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Birseck-Reisen+Transporte AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005326032, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Birseck-Reisen+Transporte AG, in Arlesheim, CHE-233.486.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, S.0, Publ. 1563275).
Domizil neu:
Talstrasse 38, 4144 Arlesheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidli, Patrik, von Witterswil, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Roger Hans, von Waltenschwil, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1563275, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Birseck-Reisen+Transporte AG, in Arlesheim, CHE-233.486.320, Bahnhofstrasse 8, 4144 Arlesheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und die Durchführung von Reisen, Carfahrten und Transporten im In- und Ausland sowie das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Transport und Logistik. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Fahrzeugen sowie deren Vermietung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die Liegenschaft Parzelle S3857, Grundbuch Arlesheim und das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'Birseck-Reisen & Transporte Rudolf Meier' (CHE-108.154.854), in Arlesheim, gemäss Vertrag vom 11.06.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 2'010'024.73 und Passiven von CHF 1'566'991.94, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 193'032.79 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im Schweizerischen Hhandelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Meier, Rudolf, von Waltenschwil, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Cäcilia, von Waltenschwil, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Roger Hans, von Waltenschwil, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Patrik, von Witterswil, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.