Renseignements sur BINO Consulting Georges Bürge
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BINO Consulting Georges Bürge
- BINO Consulting Georges Bürge a son siège social à Uetliburg SG et est actif. Elle opère dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 15.08.1994.
- Le 26.07.2002, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-108.805.261.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.08.1994
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Gommiswald
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.1.037.464-7
IDE/TVA
CHE-108.805.261
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung, Kooperation, Vertrieb und Handel mit Waren aller Art
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Georges Bürge
- VTX-Agentur, Bürge Georges
- Bürge Georges
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BINO Consulting Georges Bürge
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Georges Bürge, in Gommiswald, Beratung, Kooperation, Vertrieb und Handel mit Waren aller Art, Einzelfirma (SHAB Nr. 129 vom 08.07.1998, S. 4726).
Firma neu:
BINO Consulting Georges Bürge.
Domizil neu:
Ottenhofenstrasse 65, 8738 Uetliburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Ruth, von Wildhaus, in Uetliburg SG (Gommiswald), mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
VTX-Agentur, Bürge Georges, bisher in Lichtensteig, Vermittlung von Information usw. Einzelfirma (SHAB Nr. 161 vom 22.08.1994, S. 4683).
Firma neu:
Georges Bürge.
Sitz neu:
Gommiswald.
Domizil neu:
Böschweg 6, 8738 Uetliburg.
Zweck neu:
Beratung, Kooperation, Vertrieb und Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Georges, von Mosnang, in Uetliburg SG (Gommiswald), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lichtensteig];
Baumgartner, Ruth, von Wildhaus, in Uetliburg SG (Gommiswald), mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
VTX-Agentur, Bürge Georges, in Lichtensteig , Loretostrasse 73, 9620 Lichtensteig, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Vermittlung von Information und Kommunikation, insbesondere im Bereich Videotext.
Eingetragene Personen:
Bürge, Georges, von Mosnang, in Lichtensteig, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.