Renseignements sur Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)
- Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) avec son siège à Chur est actif. Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) est active dans le domaine «Autres ecoles secondaires».
- Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) a 9 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 03.09.2024.
- L’organisation Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) est inscrite sous l’IDI CHE-110.287.312.
Direction (9)
Organe de gestion
Dr. Raphaela Petra Holliger,
Anna Margreth Holzinger-Loretz,
Daniel Christoph Derungs,
Eva Druey Just,
Monika Schnoz
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Raphaela Petra Holliger,
Anna Margreth Holzinger-Loretz,
Daniel Christoph Derungs,
Eva Druey Just,
Monika Schnoz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.11.2003
Forme juridique
Forme juridique particulière
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.8.000.040-8
IDE/TVA
CHE-110.287.312
Secteur
Autres ecoles secondaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bildungszentrum im Gesundheits- und Sozialwesen im Sekundär- und Tertiärbereich sowie zu Weiterbildungen gemäss Leistungsauftrag der Regierung des Kantons Graubünden. Bei ausgewiesenem Bedarf kann der Leistungsauftrag auf verwandte Berufsfelder ausgedehnt werden.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Chur | 14.06.2018 | 08.07.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120643, Registre du commerce Grisons
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), in Chur, CHE-110.287.312, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4290363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardi, Claudio, von Poschiavo, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauch, Albert, von Bergün/Bravuogn, in Innerferrera (Ferrera), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach-Kupper, Elisabeth, von Thalwil, in Rivaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greuter, Kurt, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Veronika, von Rüderswil, in Chur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holliger, Raphaela, von Zürich, in Sils im Domleschg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs, Daniel Christoph, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Druey Just, Eva, von Faoug, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paravicini Simonett, Patrizia, von Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnoz, Monika, von Domat/Ems, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzinger-Loretz, Anna Margreth, von Au (SG), in Schiers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Daniel Michael, von Oberriet (SG), in Rhäzüns, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4290363, Registre du commerce Grisons, (350)
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), in Chur, CHE-110.287.312, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3846793, Registre du commerce Grisons, (350)
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), in Chur, CHE-110.287.312, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163686).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Claudio, von Poschiavo, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Niederhauser, Veronika, von Rüderswil, in Chur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.