Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (3)
Renseignements sur Bigler AG, Ingenieure & Planer, Zweigniederlassung Mollis
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.1999
Radiation du registre du commerce
02.12.2011
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.9.003.707-1
IDE/TVA
CHE-375.910.778
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ingenieur-, Planungsbüro usw
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bigler AG, Ingenieure & Planer, Zweigniederlassung Mollis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6441750, Registre du commerce Glaris, (160)
Bigler AG, Ingenieure & Planer, Zweigniederlassung Mollis, in Glarus Nord, CH-160.9.003.707-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S. 0, Publ. 6244738).
mit Hauptsitz in:
Schwyz. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 6244738, Registre du commerce Glaris, (160)
Bigler AG, Ingenieure & Planer, Zweigniederlassung Mollis, in Mollis, CH-160.9.003.707-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 11, Publ. 5598908).
mit Hauptsitz in:
Schwyz.
Sitz neu:
Glarus Nord.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Numéro de publication: 5598908, Registre du commerce Glaris, (160)
Bigler AG, Ingenieure & Planer, Zweigniederlassung Mollis, in Mollis, CH-160.9.003.707-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2006, S. 7, Publ. 3286896).
mit Hauptsitz in:
Schwyz.
Statuten Hauptsitz:
[gestrichen].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[gestrichen].
Zweck Hauptsitz:
[gestrichen].
Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-130.0.000.063-8.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Personalangaben gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 Abs. 1 e HRegV.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellegrinelli, Dr. Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Brunnen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sidler, Franz, von Küssnacht SZ, in Rickenbach SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Leu, Peter, von Rohrbachgraben, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gisler, Peter, von Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.