Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Andreas Streit
Liebewilstrasse 164
3173 Oberwangen b. Bern
Renseignements sur Berggenossenschaft Wangental in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.07.1966
Radiation du registre du commerce
03.10.2016
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Köniz
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.5.014.962-3
IDE/TVA
CHE-102.265.395
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung und Hebung der Qualität und des Wertes des Jungviehs der Mitglieder durch möglichst langfristiges Pachten geeigneter Bergweiden und Sömmerung.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Berggenossenschaft Wangental
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Berggenossenschaft Wangental in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3085011, Registre du commerce Berne, (36)
Berggenossenschaft Wangental in Liquidation, in Köniz, CHE-102.265.395, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385141). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1385141, Registre du commerce Berne, (36)
Berggenossenschaft Wangental, in Köniz, CHE-102.265.395, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6782972).
Firma neu:
Berggenossenschaft Wangental in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Andreas, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Streit, Franz, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6782972, Registre du commerce Berne, (36)
Berggenossenschaft Wangental, in Köniz, CH-035.5.014.962-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 20.07.1966, S. 2335).
Statutenänderung:
23.05.2012.
Domizil neu:
c/o Andreas Streit, Liebewilstrasse 164, 3173 Oberwangen b. Bern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und der Amtsanzeiger.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 23.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Werner, von Mühleberg, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Ernst, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit-Spycher, Fritz, von Köniz, in Liebewil (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spycher, Werner, von Köniz, in Herzwil (Köniz), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balsiger, Fritz, von Bern, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied und Bergmeister, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathys, Paul, von Schangnau, in Liebewil (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuner, Fritz, von Bern, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Andreas, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Winzenried, Daniel, von Köniz, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, Franz, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Hans Peter, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Alfred Ernst, von Biglen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.