Renseignements sur Bergbahnen Obersaxen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bergbahnen Obersaxen AG
- Bergbahnen Obersaxen AG a son siège social à Obersaxen, est actif et est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises».
- La direction de l’entreprise Bergbahnen Obersaxen AG est composée de 5 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 16.02.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-108.084.219.
- Entreprises avec la même adresse: Bergbahnen Piz Mundaun AG, Gipfelrestaurant Sezner Balazs Fojtyik.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Norbert von Sax,
Ernst Sax,
Carlo Janka,
Fabio Bianchi,
Iso Caduff
les plus récents personnes habilitée à signer
Norbert von Sax,
Ernst Sax,
Carlo Janka,
Fabio Bianchi,
Iso Caduff
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.07.1967
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Obersaxen Mundaun
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.003.372-7
IDE/TVA
CHE-108.084.219
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bau und Betrieb von touristischen Beförderungsanlagen, von Freizeit- und Sporteinrichtungen, von Hotel- und Restaurationsbetrieben, Kauf und Verkauf und Verwaltung von Immobilien sowie Handel mit Sport-, Souvenier- und Bekleidungsartikeln; die Gesellschaft kann sich auch an anderen, ähnlichen Unternehmungen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zweckes als geeignet erscheinen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TNC Treuhand Norbert Cavegn AG | Lumnezia | 31.10.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Confidar Revision AG | Ilanz/Glion | <2004 | 30.10.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Seilbahnen Obersaxen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bergbahnen Obersaxen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005963490, Registre du commerce Grisons
Bergbahnen Obersaxen AG, in Obersaxen Mundaun, CHE-108.084.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Josef, von Domat/Ems, in Ilanz (Ilanz/Glion), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Caduff, Sigisbert, von Lumnezia, in Obersaxen Mundaun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Ernst, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sax, Norbert, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bianchi, Fabio, von Lostallo, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caduff, Iso, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janka, Carlo, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004474748, Registre du commerce Grisons, (350)
Bergbahnen Obersaxen AG, in Obersaxen Mundaun, CHE-108.084.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2658771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alig, Valentin, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sax, Paul, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Ernst, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2658771, Registre du commerce Grisons, (350)
Bergbahnen Obersaxen AG, in Obersaxen Mundaun, CHE-108.084.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Josef, von Domat/Ems, in Ilanz (Ilanz/Glion), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ilanz, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alig, Valentin, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen, in Obersaxen];
Caduff, Sigisbert, von Lumnezia, in Obersaxen Mundaun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Degen, in Obersaxen];
Sax, Norbert, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von und in Obersaxen, in und in Obersaxen];
Sax, Paul, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen, in Obersaxen];
TNC Treuhand Norbert Cavegn AG (CHE-450.125.309), in Lumnezia, Revisionsstelle [bisher: TNC Treuhand Norbert Cavegn AG (CH-350.9.000.740-2)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.