Renseignements sur Belmont Gastro SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Belmont Gastro SA
- Belmont Gastro SA est active dans le secteur «Exploiter des etablissement de restauration» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Léchelles.
- L’entreprise a été fondée en 12.03.2020 et a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 09.09.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-485.294.119.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.03.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Belmont-Broye
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.573.008-5
IDE/TVA
CHE-485.294.119
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation d'établissements publics ainsi que l'organisation d'événements et d'animations. La société peut également: a) procéder à toutes transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ces dernières pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE); b) prendre des participations à d'autres sociétés; c) d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Belmont Gastro SA
Numéro de publication: HR02-1006124919, Registre du commerce Fribourg, (217)
Belmont Gastro SA, à Belmont-Broye, CHE-485.294.119 (FOSC du 22.05.2020, p. 0/1004894610).
Personne radiée:
Bersier Fabrice Edmond, administrateur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004894610, Registre du commerce Fribourg, (217)
Belmont Gastro SA, à Belmont-Broye, CHE-485.294.119 (FOSC du 17.03.2020, p. 0/1004854267).
Personne inscrite modifiée:
Bersier Fabrice Edmond, administrateur, signature collective à deux, désormais à Belmont-Broye.
Numéro de publication: HR01-1004854267, Registre du commerce Fribourg, (217)
Belmont Gastro SA, à Belmont-Broye, Place de la Gare 2, 1773 Léchelles, CHE-485.294.119. Nouvelle société anonyme. Statuts du 10.03.2020.
But:
L'exploitation d'établissements publics ainsi que l'organisation d'événements et d'animations.
La société peut également:
a) procéder à toutes transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ces dernières pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE);
b) prendre des participations à d'autres sociétés;
c) d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique ou par publication dans la FOSC.
Personnes inscrites:
Volet Michel, d'Oron, à Val-de-Charmey, administrateur, président, signature collective à deux;
Bersier Fabrice Edmond, de Cugy FR, à Payerne, administrateur, signature collective à deux. Selon déclaration du 10.03.2020, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.