Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Kapital in EUR
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur BELGACOM Finance S.A., Luxembourg, Zweigniederlassung Zürich
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.03.2003
Radiation du registre du commerce
02.09.2014
Forme juridique
Filiale étrangère
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.9.001.865-7
IDE/TVA
CHE-109.951.818
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung der Einheiten der BELGACOM-Gruppe in finanziellen Angelegenheiten sowie in damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Marketingangelegenheiten; kann in diesem Rahmen mit diesen Einheiten alle Kreditgeschäfte mit oder ohne Garantie sowie Leasing-, Liquiditätsverwaltungs- und Factoringgeschäfte vornehmen, allein oder mit anderen Zahlungsinstrumente, wie Akkreditive sowie Wertpapiere oder andere börsengängige Papiere ausgeben, Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften erwerben und diese Beteiligungen verwalten, kontrollieren und bewirtschaften, Kredite aufnehmen und Sicherheiten für ihre Verbindlichkeiten und die ihrer Tochtergesellschaften stellen sowie alle Geschäfte tätigen, die für ihren Zweck notwendig oder nützlich sind, sowie alle anderen Geschäfte, die direkt oder indirekt damit verbunden sind.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- BELGACOM Finace SA, Luxembourg, succursale Zurich
- BELGACOM Finance SA, Luxembourg, Zurich Branch
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BELGACOM Finance S.A., Luxembourg, Zweigniederlassung Zürich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1691883, Registre du commerce Zurich, (20)
BELGACOM Finance S.A., Luxembourg, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-109.951.818, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6685296).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (L). Da der Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung aufgehört hat, wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 6685296, Registre du commerce Zurich, (20)
BELGACOM Finance S.A., Luxembourg, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.001.865-7, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, S. 0, Publ. 6663888).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (L).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Thomas Andreas, von Bottighofen, in Zufikon, stellvertretender Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6663888, Registre du commerce Zurich, (20)
BELGACOM Finance S.A., Luxembourg, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.001.865-7, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 27, Publ. 4859528).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (L).
Domizil neu:
Bederstrasse 66, 8002 Zürich.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[De Coi, René, wird gelöscht. Weitere gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young, in Luxemburg (L), Revisionsstelle;
De Coi, René, von Schaffhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerremans, Gilbert, belgischer Staatsangehöriger, in Erpe-Mere (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kervyn de Meerendre, Laurence, belgische Staatsangehörige, in Chaumont-Gistous (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moumal, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Waterloo (B), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mousel, Paul, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bertrange (L), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutishauser, Thomas Andreas, von Bottighofen, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuren, Lucien, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Strassen (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Strassen (L), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].