Âge de l'entreprise
18 ansCapital en CHF
100'000Marques actives
0Renseignements sur Beauregard Aster Crans-Montana SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Beauregard Aster Crans-Montana SA
- Beauregard Aster Crans-Montana SA avec son siège à Crans-Montana est actif. Beauregard Aster Crans-Montana SA est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 06.10.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Beauregard Aster Crans-Montana SA est inscrite sous l’IDI CHE-112.674.660.
- Outre l’entreprise Beauregard Aster Crans-Montana SA il sont inscrits 8 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Beauregard Crans Montana SA, Falvar SA, Gérance Crans-Montana SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.12.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Crans-Montana
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.010.084-7
IDE/TVA
CHE-112.674.660
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'achat, la vente, la location, le courtage d'immeubles bâtis ou non bâtis, la construction, la transformation ou la réfection d'immeubles, le cas échéant sous forme d'entreprise générale, et toutes les opérations liées à ces activités
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Rhodanienne SA | Sion | 17.03.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision SA | Villars-sur-Glâne | 19.12.2005 | 16.03.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Beauregard Aster Crans-Montana SA
Numéro de publication: HR02-1005577643, Registre du commerce Valais, (626)
Beauregard Aster Crans-Montana SA, à Crans-Montana, CHE-112.674.660, société anonyme (No. FOSC 5 du 09.01.2017, p.0, Publ. 3270249).
Nouvelle adresse:
Route du Rawyl 21, 3963 Crans-Montana.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Casanova, Claudio, de Bâle, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Ghio Airaldi, Aloysia, ressortissante italienne, à Crans-Montana, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Rielle, Aloysia, à Lens, administratrice, avec signature collective à deux];
Casanova, Frank, de Basel, à Genève, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3270249, Registre du commerce Valais, (626)
Beauregard Aster Crans-Montana SA, à Montana, CHE-112.674.660, société anonyme (No. FOSC 125 du 02.07.2015, Publ. 2244129).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Casanova, Claudio, de Bâle, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Bâle, à Randogne];
Rielle, Aloysia, ressortissante italienne, à Crans-Montana, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: à Chermignon].
Numéro de publication: 2244129, Registre du commerce Valais, (626)
Beauregard Aster Crans-Montana SA, à Montana, CHE-112.674.660, société anonyme (No. FOSC 52 du 17.03.2014, Publ. 1400323).
Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société anonyme 'Ermellino Crans-Montana SA', à Montana (CHE-113.562.176), selon contrat de fusion du 25.06.2015 et bilan au 31.12.2014, présentant des actifs de CHF 44'742.88, des passifs envers les tiers de CHF 102'616.00, soit un excédent de passifs de CHF 57'873.12. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.