Renseignements sur Baumgartner Industries AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Baumgartner Industries AG
- Baumgartner Industries AG est actuellement actif et est dans le secteur Commerce avec machines. Le siège social se trouve à Brugg AG.
- L’entreprise a été fondée le 19.03.2003.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 04.06.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-110.047.593.
- À la même adresse comme Baumgartner Industries AG il sont inscrits 8 autres entreprises actives Cela comprend: JEB AG, Jost Dresden GmbH, Dresden, Zweigniederlassung Brugg, Jost Elektro AG Brugg.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.03.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.014.542-9
IDE/TVA
CHE-110.047.593
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von eigenen Datacenter Infrastrukturen zur zentralisierten Datenarchivierung von Energie- und Gebäudedaten, das Monitoring und Reporting von Energie- und Gebäudedaten, die Entwicklung von Verwaltungsplattformen für die Gebäudeautomation, die Entwicklung und Herstellung von IoT Kommunikationsschnittstellen neuster Generation zur energie-optimierten Steuerung von Haustechniksystemen, sowie die Entwicklung eigener "open-connect" Applikationssoftware zur zentralisierten Steuerung von OEM Produkten und "open source" Systemen sowie die Installation und Service der AdhoControl Systeme. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von energieautarken Sensoren und Aktoren, sowie übergeordnete Steuerungen zur Verwendung in Bauten und Anlagen. Im erweiterten Dienstleistungsbereich bezweckt die Gesellschaft die Analyse, Beratung, systemtechnische Konzeptionierung, Begleitung und Abnahme von energietechnischen Massnahmen an Um- und Neubauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 04.06.2024 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Walter Pfister Treuhand und Revisionen | Fischenthal | 07.08.2020 | 03.06.2024 | |
Ferax Treuhand AG | Zürich | 15.09.2015 | 06.08.2020 | |
Kern Treuhand AG | Dübendorf | 22.01.2013 | 14.09.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Adhoco AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Baumgartner Industries AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006047638, Registre du commerce Argovie, (400)
Baumgartner Industries AG, in Brugg, CHE-110.047.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Pfister Treuhand und Revisionen (CHE-113.950.383), in Fischenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005682691, Registre du commerce Argovie, (400)
Baumgartner Industries AG, in Brugg, CHE-110.047.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680440).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Stephan, von Cham, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005680440, Registre du commerce Argovie, (400)
Baumgartner Industries AG, in Brugg, CHE-110.047.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005646188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Bruno, von Uster, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.