Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Baumann Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.2010
Radiation du registre du commerce
06.06.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberuzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.066.589-6
IDE/TVA
CHE-115.386.476
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Das Halten von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Baumann Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: SR01-0000000983, Registre du commerce Saint-Gall
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB - 14.06.2019 Meldungsnummer: Kanton: SG Publizierende Stelle: lic. iur. Daniel Betschart, Freudenbergstrasse 24, 9242 Oberuzwil Im Auftrag von: Gel Instrumente AG Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Baumann Holding AG mit Gel Instrumente AG
kurse: lic. iur. Daniel Betschart Freudenbergstrasse 24
Numéro de publication: HR03-1004646001, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumann Holding AG, in Oberuzwil, CHE-115.386.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S.13, Publ. 5472966). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Gel Instrumente AG, in Oberuzwil (CHE-102.819.773), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5472966, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumann Holding AG, in Oberuzwil, CH-320.3.066.589-6, Bahnhofstrasse 28, 9242 Oberuzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2010.
Zweck:
Das Halten von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Baumann, Mario, von Mosnang, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüthrich, Arlette, von Trub, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Marco, von Mosnang, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Sergio, von Mosnang, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.