Renseignements sur Bauer Renens S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bauer Renens S.A.
- Bauer Renens S.A. est une Société anonyme basée à Renens VD. Bauer Renens S.A. appartient au secteur «Commerce de détail de produits des loisirs» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Bauer Renens S.A. est composée de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 19.03.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Bauer Renens S.A. est inscrite sous l’IDI CHE-102.700.882.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.04.1954
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Renens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.073.375-4
IDE/TVA
CHE-102.700.882
Secteur
Commerce de détail de produits des loisirs
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Commerce d'articles de papeterie et librairie, meubles, machines et articles de bureau, livres et ouvrages de cartographie.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MY Fiduciaire SA | Prilly | <2004 | 18.04.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bauer Renens SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bauer Renens S.A.
Numéro de publication: HR02-1005128932, Registre du commerce Vaud, (550)
Bauer Renens S.A., à Renens (VD), CHE-102.700.882 (FOSC du 19.04.2018, p. 0/4182489). Baehni Philippe et Baehni Kathryn ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Santato Nicolas, de France, à Arthaz-Pont-Notre-Dame (France), président, avec signature individuelle, et Duthon Daniel, de Yverdon-les-Bains, à Pampigny, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration.
Numéro de publication: 4182489, Registre du commerce Vaud, (550)
Bauer Renens S.A., à Renens (VD), CHE-102.700.882 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 29 mars 2018. Selon déclaration du 29 mars 2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. MY Fiduciaire SA (CH-550-0080853-3) n'est plus organe de révision. Bauer Helene n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: 5359646, Registre du commerce Vaud, (550)
Bauer Renens S.A., à Renens (VD), CH-550-0073375-4, commerce d'articles de papeterie et librairie, meubles, machines et articles de bureau, livres et ouvrages de cartographie (FOSC du 11.09.1998, p. 6309). L'organe de révision Fiduciaire W. Jeanbourquin SA, maintenant à Prilly, a modifié sa raison de commerce en MY Fiduciaire SA (CH-550-0080853-3).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.