Renseignements sur Barns Gastro + Baumontagen GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Barns Gastro + Baumontagen GmbH
- Barns Gastro + Baumontagen GmbH de Flamatt est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration» et est actif.
- La direction de l’entreprise Barns Gastro + Baumontagen GmbH est composée de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 02.12.2011.
- Barns Gastro + Baumontagen GmbH est inscrite dans le canton FR sous l’IDI CHE-112.028.477.
- Entreprises avec la même adresse: Isenschmid Fritz, TS Treuhand Sense GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.10.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Wünnewil-Flamatt
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.531.877-2
IDE/TVA
CHE-112.028.477
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führen und Betreiben von Restaurants, Erbringen von Beratungsdienstleistungen, besonders im Gastrobereich, Vermittlung von Dienstleistungen aller Art, namentlich im Gastrobereich, Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäften, sowie Handel mit Waren aller Art.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Barns GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Barns Gastro + Baumontagen GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6442628, Registre du commerce Fribourg, (217)
Barns GmbH, in Wünnewil-Flamatt, CH-217-3531877-2, Führen und Betreiben von Restaurants, usw. (SHAB vom 26.10.2010, s. 6/5868668). Statuten geändert am 23.11.2011.
Neue Firma:
Barns Gastro + Baumontagen GmbH.
Zweck neu:
Führen und Betreiben von Restaurants, Erbringen von Beratungsdienstleistungen, besonders im Gastrobereich, Vermittlung von Dienstleistungen aller Art, namentlich im Gastrobereich, Ausführung von Baumontagen, Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, sowie Handel mit Waren aller Art. (Nebenzweck gemäss Statuten).
Numéro de publication: 5868668, Registre du commerce Fribourg, (217)
Barns GmbH, in Wünnewil-Flamatt, CH-217-3531877-2, Führen und Betreiben von Restaurants, usw. (SHAB vom 14.08.2009, p. 8). Statuten geändert am 18.10.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss Statuten.
Mitteilung an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Kallen Ulrich ist nicht mehr Gesellschafter infolge Abtretung seines Stammanteils zu CHF 10'000.-- an Isenschmid Fritz, Gesellschafter mit neu 2 Stammanteilen zu CHF 10'000.--. Die Stammanteile des Gesellschafters Isenschmid Fritz von je CHF 10'000.-- werden neu eingeteilt in 20 Stammanteile zu CHF 1'000.--.
Gesellschafter neu:
Isenschmid Fritz mit 20 Stammanteilen zu CHF 1'000.--. Kallen Ulrich ist nicht mehr Geschäftsführer, seine Unterschrift ist erloschen.
Numéro de publication: 5198002, Registre du commerce Fribourg, (217)
Barns GmbH, in Wünnewil-Flamatt, CH-217-3531877-2, Führen und Betreiben von Restaurants, usw. (SHAB vom 11.10.2004, p. 6). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 13.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.