Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (2)
Renseignements sur Balzan et Immer S.A.
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.1987
Radiation du registre du commerce
17.03.2023
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Fribourg
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.490.038-6
IDE/TVA
CHE-409.449.408
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Chapes-flottantes, sols industriels, béton cellulaire, isolations etc
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Balzan et Immer SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Balzan et Immer S.A.
Numéro de publication: HR03-1005703045, Registre du commerce Fribourg, (217)
Balzan et Immer S.A., à Fribourg, CHE-409.449.408 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). La succursale est radiée par suite de sa suppression.
Numéro de publication: 4886786, Registre du commerce Fribourg, (217)
Balzan et Immer S.A., à Bulle, CH-217-0490038-6, fabrication de chapes-flottantes, etc. Succursale. (FOSC du 07.05.2008, p. 8). Siège principal à Cheseau-sur-Lausanne. Siège transféré à Fribourg, Route des Daillettes 21, 1700 Fribourg.
Numéro de publication: 4465276, Registre du commerce Fribourg, (217)
Balzan et Immer S.A., à Bulle, CH-217-0490038-6, fabrication de chapes-flottantes, etc. Succursale. (FOSC du 09.08.2007, p. 6). Siège principal à Cheseaux-sur-Lausanne. Grossniklaus Fritz, président, a démissionné, sa signature est radiée. Suite à la modification du droit du registre du commerce, et en application de l'article 110 al. 1 ORC, les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées. Par conséquent sont radiés Bösiger Markus, Frutiger Luc, Frutiger Thomas, Haldimann Fritz, administrateurs, Francescato Adriano et Vallotton Jean-Louis, directeurs;
ainsi que la signature collective à deux de Amport Hans et Briand Maurice sont radiés.