Renseignements sur BALANCE IMMOBILIEN AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BALANCE IMMOBILIEN AG
- BALANCE IMMOBILIEN AG avec son siège à Zürich est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». BALANCE IMMOBILIEN AG est actif.
- L’entreprise a été fondée en 12.10.1950 et a 5 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.02.2022.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.912.464.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Andrea Blättler Steiger,
Ariane Fischer-Herrlich,
Ralph Werner Thomas Blättler,
Catharina Fischer,
Peter Balthasar Fischer
les plus récents personnes habilitée à signer
Andrea Blättler Steiger,
Ariane Fischer-Herrlich,
Ralph Werner Thomas Blättler,
Catharina Fischer,
Peter Balthasar Fischer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.10.1950
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.912.951-1
IDE/TVA
CHE-103.912.464
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermietung und Bewirtschaftung von Immobilien; kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben oder veräussern und solche Geschäfte vermitteln, weitere Dienstleistungen im Immobiliensektor für Dritte erbringen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TBO Revisions AG | Zürich | 22.08.2016 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hans J. Huber, dipl. Wirtschaftsprüfer | Birmensdorf (ZH) | 07.10.2011 | 21.08.2016 | |
TTR Turica Treuhand und Revisions AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 06.10.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BALANCE IMMOBILIEN AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005412068, Registre du commerce Zurich, (20)
BALANCE IMMOBILIEN AG, in Zürich, CHE-103.912.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005031948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Franz Xaver, von Beromünster und Schlierbach, in Menziken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005031948, Registre du commerce Zurich, (20)
BALANCE IMMOBILIEN AG, in Zürich, CHE-103.912.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, S.0, Publ. 3012953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blättler, Ralph, von Luzern, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler Steiger, Andrea, von Hergiswil (NW), in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Ariane, von Menziken, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3012953, Registre du commerce Zurich, (20)
BALANCE IMMOBILIEN AG, in Zürich, CHE-103.912.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6932416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hans J. Huber, dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-020.1.000.101-4), in Birmensdorf ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.