Renseignements sur Bafilco AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bafilco AG
- Bafilco AG avec son siège à Neftenbach est une Société anonyme du domaine «Réalisation de travaux d'installation». Bafilco AG est actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.03.2021.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.866.332.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.06.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Winterthur
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.902.402-1
IDE/TVA
CHE-105.866.332
Secteur
Réalisation de travaux d'installation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung und Unterhalt von Trink-, Bade- und Industriewasseraufbereitungsanlagen. Gesellschaft kann Grundeigentum an- und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schnell Treuhand AG | Stäfa | 04.04.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Werner Schnellmann Treuhand AG | Brütten | 18.09.2014 | 03.04.2019 | |
Werner Schnellmann | Brütten | 14.02.2011 | 17.09.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bafilco AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005125652, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 9910 vom 05.03.2021 Bafilco AG, in Winterthur, CHE-105.866.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005119784). [Irrtümlich wurde: Hophan, Markus, von Glarus Nord, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, (nicht: in Rapperswil-Jona), mutiert, anstelle Hophan, Daniel, von Glarus Nord, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift.
neu:
in Rapperswil-Jona].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hophan, Markus, von Glarus Nord, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Rapperswil-Jona];
Hophan, Daniel, von Glarus Nord, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Gossau (ZH)].
Numéro de publication: HR02-1005119784, Registre du commerce Zurich, (20)
Bafilco AG, in Winterthur, CHE-105.866.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004602670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Andreas, von Opfikon, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hophan, Markus, von Glarus Nord, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1004602670, Registre du commerce Zurich, (20)
Bafilco AG, in Winterthur, CHE-105.866.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, S.0, Publ. 3412233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner Schnellmann Treuhand AG (CHE-435.070.776), in Brütten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell Treuhand AG (CHE-108.473.325), in Stäfa, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.