Renseignements sur Asgalium Unitec S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Asgalium Unitec S.A.
- Asgalium Unitec S.A. avec son siège à Cortaillod est une Société anonyme du domaine «Fourniture de services informatiques». Asgalium Unitec S.A. est actif.
- L’entreprise a été fondée le 12.11.1987.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.02.2015. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce NE avec l’IDI CHE-106.203.499.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Nicolas Pierre Joseph Würsch,
Christophe Ballif,
Pierre Jean Joseph Farine,
Martial André Racine
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicolas Pierre Joseph Würsch,
Christophe Ballif,
Pierre Jean Joseph Farine,
Martial André Racine
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.11.1987
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cortaillod
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.000.101-4
IDE/TVA
CHE-106.203.499
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
développement, production et commercialisation de produits techniques et microtechniques, électroniques et microélectroniques, ainsi que toutes applications informatiques.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | 23.01.2013 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fénart Eric - FIREC | La Chaux-de-Fonds | 14.01.2011 | 22.01.2013 | |
Fiduciaire Michel Leister | La Chaux-de-Fonds | <2004 | 13.01.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Asgalium Unitec S.A.
Numéro de publication: 1987069, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Asgalium Unitec S.A., à Cortaillod, CHE-106.203.499 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Racine Martial André est maintenant domicilié à Cortaillod.
Numéro de publication: 7029740, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Asgalium Unitec S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1000101-4 (FOSC du 14.01.2011, p. 12/5985680).
Nouveau siège:
Cortaillod, chemin du Bois 16, 2016 Cortaillod. Les 100 actions de CHF 1'000, nominatives liées selon statuts ne sont plus munies d'un droit de préemption statutaire.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Convocations et communications aux actionnaires:
lettre recommandée expédiée à la dernière adresse indiquée par les actionnaires inscrits sur le registre des actions. La clause statutaire relative à la reprise de biens envisagée à la constitution est radiée dans les statuts. Statuts modifiés le 16.01.2013. 'Fénart Eric - FIREC' (CH-645-4103624-0) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
'Fiduciaire Leitenberg & Associés SA' (CH-645-1007766-6), à La Chaux-de-Fonds.
Numéro de publication: 5985680, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Asgalium Unitec S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1000101-4 (FOSC du 19.03.2007, p. 11/3844280). 'Fiduciaire Michel Leister' n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
'Fénart Eric - FIREC' (CH-645-4103624-0), à La Chaux-de-Fonds.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.