Renseignements sur Argus Optik Millard & Brugger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Argus Optik Millard & Brugger AG
- Argus Optik Millard & Brugger AG avec son siège à Stäfa est actif. Argus Optik Millard & Brugger AG est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Argus Optik Millard & Brugger AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.07.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Stäfa
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.901.743-2
IDE/TVA
CHE-106.485.300
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Optikergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG | Uster | <2004 | 24.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Argus Optik Vetter & Kleb AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Argus Optik Millard & Brugger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006036534, Registre du commerce Zurich, (20)
Argus Optik Vetter & Kleb AG, in Stäfa, CHE-106.485.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S.29, Publ. 5213252).
Statutenänderung:
06.05.2024.
Firma neu:
Argus Optik Millard & Brugger AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Optikergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Roland, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kleb, Christian, von Uitikon und St. Gallen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Manuel, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Millard, Luke, von Stäfa, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.