Renseignements sur Arche Invest AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Arche Invest AG
- Arche Invest AG de Bronschhofen est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 03.05.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-236.061.419.
- Il y a 7 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Absolut All Insurance AG, AVENSYS GmbH, CWS Workwear Schweiz AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.03.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wil (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.086.202-2
IDE/TVA
CHE-236.061.419
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Immobilien sowie die Erstellung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-How, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Arche Invest AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006024671, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Arche Invest AG, in Wil (SG), CHE-236.061.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004593005).
Domizil neu:
Industriestrasse 17, 9552 Bronschhofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger Forster, Benedikt, von Kirchberg (SG), in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Roger, von Appenzell, in Busswil TG (Sirnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Büchler, Reto, von Neckertal, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004593005, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Arche Invest AG, in Wil (SG), CHE-236.061.419, Lettensteig 3, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Immobilien sowie die Erstellung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-How, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.03.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Metzger Forster, Benedikt, von Kirchberg (SG), in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fässler, Roger, von Appenzell, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.