Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Beni Nussbaumer
Aarburgerstrasse 176
4600 Olten
Renseignements sur Aquaares GmbH in Liq.
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.11.2013
Radiation du registre du commerce
11.01.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.012.270-3
IDE/TVA
CHE-283.109.641
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken sowie Lebensmitteln, Führung von Gastronomiebetrieben aller Art sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Aquaares Ltd liab. Co in liq.
- Aquaares Sàrl en liq.
- Aquaares Sagl in liq.
- Aquaares Ltd liab. Co
- Aquaares Sàrl
- Aquaares Sagl
- Aquaares GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Aquaares GmbH in Liq.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004539242, Registre du commerce Soleure, (241)
Aquaares GmbH in Liq., in Olten, CHE-283.109.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552837). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3552837, Registre du commerce Soleure, (241)
Nachtrag des im SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3'363'665, publizierten TR-Eintrags Nr. 858 vom 17.02.2017 Aquaares GmbH in Liq., in Olten, CHE-283.109.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363665).
Uebersetzungen der Firma neu:
(Aquaares Sàrl en liq.) (Aquaares Sagl in liq.) (Aquaares Ltd liab. Co in liq.).
Numéro de publication: 3363665, Registre du commerce Soleure, (241)
Aquaares GmbH, in Olten, CHE-283.109.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184961).
Firma neu:
Aquaares GmbH in Liq..
Domizil neu:
bei Beni Nussbaumer, Aarburgerstrasse 176, 4600 Olten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, David Oliver, von Lostorf, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].