Renseignements sur Alubility AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Alubility AG
- Alubility AG avec son siège à Nunningen est actif. Alubility AG est active dans le domaine «Production du produits métalliques».
- La direction de l’entreprise Alubility AG qui a été fondée le 22.05.2017, se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 03.07.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-481.880.465.
- À la même adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: 4Energie AG, Holzart Architektur AG, passt coating AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.05.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Nunningen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.015.744-0
IDE/TVA
CHE-481.880.465
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Metallumformung und -bearbeitung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Metallerzeugnissen, Behandlung/Beschichtung von Oberflächen und Erbringen von Dienstleistungen in Zusammenhang mit diesen Bereichen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 26.05.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stebler Blech AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Alubility AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006074278, Registre du commerce Soleure, (241)
Alubility AG, in Nunningen, CHE-481.880.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2024, Publ. 1005983439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Marco André, von Bönigen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zillig, Timo, von Basel, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zillig, Ralph, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seiler, André, von Bönigen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005983439, Registre du commerce Soleure, (241)
Alubility AG, in Nunningen, CHE-481.880.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964546).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Marco André, von Bönigen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005964546, Registre du commerce Soleure, (241)
Alubility AG, in Nunningen, CHE-481.880.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005779098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurth, Heinz, von Attiswil, in Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.