Renseignements sur Almopla GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Almopla GmbH
- Almopla GmbH avec son siège à Ottenbach est actif. Almopla GmbH est active dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- La direction de l’entreprise Almopla GmbH qui a été fondée le 14.09.2009, se compose de 2 personnes.
- Le 19.10.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Almopla GmbH est le suivant : CHE-115.067.568.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.09.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ottenbach
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.040.899-3
IDE/TVA
CHE-115.067.568
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von allgemeinen Schreinereiarbeiten, Montage von Schreinereiarbeiten, Erbringung von Planungsarbeiten und Bauführungen, Laden- und Maschinenbau, Durchführung von Transporten und Umzügen aller Art (Personen und Güter). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Almopla GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005315064, Registre du commerce Zurich, (20)
Almopla GmbH, in Ottenbach, CHE-115.067.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, S.0, Publ. 2867423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horath, Albert, von Unteriberg, in Ottenbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Patrick, von Vorderthal, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2867423, Registre du commerce Zurich, (20)
Almopla GmbH, in Ottenbach, CHE-115.067.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 18, Publ. 5252478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagler, Aldo, von Schwyz, in George Town (KY), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Puerto Plata (DO)].
Numéro de publication: 5252478, Registre du commerce Zurich, (20)
Almopla GmbH, in Ottenbach, CH-020.4.040.899-3, Rickenbach 4, 8913 Ottenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.09.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von allgemeinen Schreinereiarbeiten, Montage von Schreinereiarbeiten, Erbringung von Planungsarbeiten und Bauführungen, Laden- und Maschinenbau, Durchführung von Transporten und Umzügen aller Art (Personen und Güter). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Horath, Albert, von Unteriberg, in Ottenbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lagler, Aldo, von Schwyz, in Puerto Plata (DO), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.