Renseignements sur Akta Elektronik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Akta Elektronik AG
- Akta Elektronik AG a son siège social à Cham, est actif et est active dans le domaine «Commerce de produits informatiques et de communication».
- La direction de l’entreprise Akta Elektronik AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 11.12.2006.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 08.06.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Akta Elektronik AG est inscrite dans le canton ZG sous l’IDI CHE-113.311.585.
- Il y a 17 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: 4 Seasons Air Swiss AG, AMB-Holding AG, Bach Holding AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.12.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cham
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.030.177-3
IDE/TVA
CHE-113.311.585
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung und Produktion von sowie Handel mit elektronischen Bauelementen und Systemen; kann sich in jeder Form an anderen Untenrehmungen beteiligen sowie Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 25.08.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Compaudit AG | Zug | 15.12.2006 | 24.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Akta Elektronik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005763759, Registre du commerce Zoug, (170)
Akta Elektronik AG, in Cham, CHE-113.311.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937406).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Daniel, von Fislisbach, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004937406, Registre du commerce Zoug, (170)
Akta Elektronik AG, in Cham, CHE-113.311.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S.24, Publ. 5212186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Hans, von Rickenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5212186, Registre du commerce Zoug, (170)
Akta Elektronik AG, in Cham, CH-170.3.030.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 20, Publ. 3684098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari, Hanspeter, von Luzern, in Samstagern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Düring, Dr. Alex, von Luzern, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Compaudit AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taiana, Christina, von Caslano und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borner, Hans, von Rickenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taiana, Sandro, von Zürich und Caslano, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift];
Dr. Balsiger & Partner (CH-400.3.007.675-0), in Zofingen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.