À propos de AIF Alternativ Invest Finance AG
- AIF Alternativ Invest Finance AG a son siège social à Ruggell et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- AIF Alternativ Invest Finance AG a été fondée le 14.01.2007.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 27.09.2019. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Alternativ Invest AG, gladiatorum capital management AG, Promotoris Establishment sont inscrites à la même adresse.
Direction (5)
Conseil d'administration
Philipp Valentin Strasser,
Dirk Biermann,
René Sapper,
Gerf Hermann Jelenik
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Philipp Valentin Strasser,
Dirk Biermann,
René Sapper,
Gerf Hermann Jelenik
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Ruggell
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine)
Zweck der Gesellschaft ist 1. die geschäftsmässige Erbringung und Vermittlungen folgender Dienstleistungen: a) Portfolioverwaltung; b) Anlageberatung; c) Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere Finanzinstrument(e) zum Gegenstand haben; d) Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfehlungen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten betreffen, die direkt der Kundenbetreuung dienen. 2. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte abwickeln und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour AIF Alternativ Invest Finance AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 8394/2019, (1)
AIF Alternativ Invest Finance AG, in Ruggell, FL-0002.213.679-8, Aktiengesellschaft.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Sapper, René, StA: Österreich, 9436 Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: 0 Langen bei Bregenz].
Numéro de publication: 20226426, (1)
Handelsregister 29/06/2017, AIF Alternativ Invest Finance AG, Ruggell (FL-0002.213.679-8) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Strasser, Philipp Valentin, StA: Österreich, 6858 Schwarzach, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher:0 Bregenz].
Numéro de publication: 20206463, (1)
Handelsregister 12/02/2016, AIF Alternativ Invest Finance AG, Ruggell (FL-0002.213.679-8) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Gassner & Partner Wirtschaftsprüfung und Beratung Aktiengesellschaft, 9496 Balzers, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.