Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Aebi Vermögensverwaltungs AG in Liq.
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.06.1997
Radiation du registre du commerce
23.08.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.011.824-1
IDE/TVA
CHE-108.640.942
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermögensverwaltung und alle damit verbundenen Tätigkeiten sowie Anlageberatung für institutionelle und private Anleger. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
May-Treuhand AG | Muttenz | <2004 | 22.08.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Aebi Vermögensverwaltungs AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Aebi Vermögensverwaltungs AG in Liq.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3517616, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aebi Vermögensverwaltungs AG in Liq., in Basel, CH-270.3.011.824-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 03.12.2003, S. 5, Publ. 2011166).
Löschungsgrund:
Liquidation beendigt. Firma mit Bestätigung des besonders befähigten Revisors vom 19.04.2005 vor Ablauf des Sperrjahres erloschen.
Numéro de publication: 2011166, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aebi Vermögensverwaltungs AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.1999, S. 8039).
Firma neu:
Aebi Vermögensverwaltungs AG in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 25.11.2003.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Thomas, von Walterswil BE, in Magden, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aebi Vermögensverwaltungs AG, in B a s e l, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10.07.1997, S. 4853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STG-Coopers & Lybrand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
May-Treuhand AG, in Muttenz, Revisionsstelle.