Informazioni su Marc Anton Zeiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Anton Zeiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005865103, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Antiquorum Management AG, in Zürich, CHE-361.174.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698300).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Lucia, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kirchhofer, Stefan, von Auenstein, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rübel, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zeiger, Marc Anton, von Menznau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3689203, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FIDES Business Partner AG, in Zürich, CHE-165.650.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, Publ. 3246621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Beat, von Zürich, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeiger, Marc, von Menznau, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clausen, Thomas Franz, von Ernen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2911091, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
FIRMENBOERSE (Schweiz) AG, bisher in Schwende, CHE-110.235.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016Publ. 2868537).
Gründungsstatuten:
26.09.2003.
Statutenänderung:
17.06.2016.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Rosenhof 8, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung, insbesondere die Durchführung von Mergers & Acquisitions Transaktionen (Fusionen und Übernahmen) sowie die Beratung in allen damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder diesen fördernden Geschäften zu tätigen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft kann Marken, Patente und andere Immaterialgüterrechte, Wertschriften und Beteiligungen insbesondere auch Liegenschaften und Grundstücke sowie Rechte daran im In- und Ausland erwerben, bewirtschaften und veräussern. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Franz Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschen (FL), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mazenauer, Andreas, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeiger, Marc Anton, von Menznau, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balleys, Yann Ambroise Eugène, von Dorénaz, in Wangen SZ, Mitglied und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.