Informazioni su René Zehnder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Zehnder
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Zehnder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5843318, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisscanto Pensionskasse, in Zürich, CH-020.7.001.141-0, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 29, Publ. 5489694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dressler, Susanne, von Unterengstringen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, René, von Aadorf, in Langnau am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5578048, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Allvisa, in Zürich, CH-020.3.900.978-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 27, Publ. 5048628).
Statutenänderung:
15.03.2010.
Firma neu:
allvisa ag.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der beruflichen Vorsorge sowie die Ausführung aller in das Treuhand- und Revisionsfach fallenden Aufgaben. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die ihr Zweck mit sich bringen kann.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Pius, von Vilters-Wangs, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärli, Stephan, von Hochdorf, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zehnder, René, von Aadorf, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5470628, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisscanto Vorsorge AG, in Zürich, CH-020.3.920.879-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 32, Publ. 5223342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Rudolf, von Oberurnen, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Rudolf, von Oberurnen, in Freienbach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, René, von Aadorf, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Aberegg, Franziska, von Solothurn, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paulon, Nadja, von Trun, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Frick, Thomas, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jung, Niklaus Till, von Basel, in Schöfflisdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Fällanden];
Müller, Andreas, von Lengnau AG, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pechlaner, Helga, von Bremgarten AG, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Wädenswil];
Rosa, Sandro, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.