Informazioni su Daniel Paul Suter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Daniel Paul Suter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005800790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agrodor AG, in Zürich, CHE-444.820.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875475).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streckeisen, Jürg, von Birwinken, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Suter, Daniel Paul, von Affoltern am Albis, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5888586, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
inspired GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.023.658-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 32, Publ. 5430568).
Statutenänderung:
31.08.2010.
Sitz neu:
Richterswil.
Domizil neu:
Speerstrasse 88, 8805 Richterswil. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Hansjörg, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Daniel Paul, von Affoltern am Albis, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schum, Christoph, von Diessenhofen und Stein am Rhein, in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5430568, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
inspired GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.023.658-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2001, S. 6622). Gemäss Erklärung vom 30.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Daniel Paul, von Affoltern am Albis, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].