Informazioni su Ronny Rütsche
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ronny Rütsche
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004942782, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
EAS Holding AG, bisher in Wilen (TG), CHE-464.160.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2012, Publ. 6928544).
Statutenänderung:
08.07.2020.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Glärnischstrasse 13, 9500 Wil SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viola, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004532999, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hawis AG, in Rickenbach (TG), CHE-115.899.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horak, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwadorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Marcel, von Lütisburg, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4438963, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
EDAL Holding AG, in Wil SG, CHE-354.626.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1828673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lipari, Eusebio Domencio Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.