Informazioni su Ada Ines Pesch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ada Ines Pesch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4103777, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Ernen Musikdorf, in Ernen, CHE-110.442.943, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2005, Publ. 3096732).
Domizil neu:
Kirchweg 3, 3995 Ernen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bass, Albert, von Naters, in Naters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guntern, Odilo Dr., von Brig-Glis und Binn, in Brig (Brig-Glis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imboden, in Naters, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Urs Dr., von Eschenbach (SG), in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von St. Gallenkappel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pesch, Ada Ines, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Pesch, Ada, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Franz, von Ausserberg, in Ausserberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Oliver Dominique, von Steg-Hohtenn, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
TRAG Treuhand und Revisions AG (CHE-115.292.562), in Naters, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3832611, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Musikerverband, Sektion Zürich, Untergruppe Philharmonia Zürich, Orchester der Oper, in Zürich, CHE-104.355.715, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1621867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achberger, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ossingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Herrmann, Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Noel, Clement, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pesch, Ada, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plattner, Andreas, von Basel, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szlavik, Laszlo, von Seftigen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gropper, Alexander , deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Naydenova, Rumjana, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salm , Michael, von Stäfa, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wang, Xiaoming, chinesischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1596305, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Musikerverband, Sektion Zürich, Untergruppe Orchester der Oper Zürich, in Zürich, CHE-104.355.715, Verein (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360930).
Statutenänderung:
15.05.2012, 12.06.2014.
Name neu:
Schweizerischer Musikerverband, Sektion Zürich, Untergruppe Philharmonia Zürich, Orchester der Oper.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die Wahrung und Förderung der geistigen und materiellen beruflichen Interessen der Musiker der Philharmonia Zürich, Orchester der Oper. Der Verein vertritt das Orchester insbesondere gegenüber dem Arbeitgeber bei Zweitverwertungen, Tournéen, fallweiser Abweichung vom GAV, in sämtlichen Gremien, die dem oben umschriebenen Vereinszweck dienen, sowie gegenüber Veranstaltern bei direktem Engagement der Philharmonia Zürich, Orchester der Oper.
Mittel neu:
ordentliche Mitgliederbeiträge, zweckgebundene Sonderbeiträge, ausserordentliche Einnahmen, Zinsen des Orchestervermögens, eventuelle Zuwendungen. [gestrichen: Mittel: Ordentliche Mitgliederbeiträge, zweckgebundene Sonderbeiträge, Zinsen des Orchestervermögens und eventuelle Zuwendungen.].[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandis, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rasche, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Mohr, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achberger, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ossingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Herrmann, Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Noel, Clement, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plattner, Andreas, von Basel, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pesch, Ada, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.